THE FAIRLIGHT ARTS TRUST

Rhif yr elusen: 1152543
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To help raise the profile of Hastings as a centre for internationally acclaimed public art for the benefit of the town and its residents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022

Cyfanswm incwm: £42,000
Cyfanswm gwariant: £33,532

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1170498 FAIRLIGHT HALL RIDING FOR THE DISABLED
  • 21 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
  • 29 Tachwedd 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £39.00k £52.00k £8.00k £18.50k £42.00k
Cyfanswm gwariant £36.06k £49.93k £6.93k £22.36k £33.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 20 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 04 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 04 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 04 Mehefin 2020 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd