ymddiriedolwyr LOW FELL LIBRARY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1153726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK HINDLE | Cadeirydd | 10 July 2013 |
|
|||||
Michael William Nye | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Janice Thomas | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Alyson Barratt | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
June Mary Hesslewood | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Ross Brown | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Susan Le Jeune | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Gillian Beauchamp | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||
Terence Wileman | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.