ymddiriedolwyr CROSS SECTOR SAFETY AND SECURITY COMMUNICATIONS
Rhif yr elusen: 1153764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir David Hugh Wootton | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|||||||||||||
Gary Ritchie | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|||||||||||||
Richard Woolford | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||||||||
Kevin Blythe | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Emily Walker | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Mark Duffy | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Peter Lavery | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Paul Crowther | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
David Ward | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Richard Michael Barnes | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Ian Dyson QPM | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||||||||
Robert Charles Wilson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||||||||
SUSAN TERPILOWSKI | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||||||||
Philip Collins | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||||||||
JANET WILLIAMS QPM | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||||||||||
DON RANDALL | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.