ymddiriedolwyr LORD CREWE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1155101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Thomas dePlumpton Hunter | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Simon Francis Riddell | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|||||||||||
William Francis Watson-Armstrong | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||||||||
Francesca Elizabeth Trevelyan | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||||||
The Venerable Catherine Ann Sourbut Groves | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|||||||||||
The Venerable Robert Gerard Cooper | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||||||||||
PROFESSOR HENRY RUXTON WOUDHUYSEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.