Hanes ariannol KENT FRIENDZ

Rhif yr elusen: 1152617
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £331.96k £362.44k £356.09k £536.99k £580.09k
Cyfanswm gwariant £317.32k £361.91k £355.75k £534.43k £629.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £105.00k £103.52k £272.75k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £30.67k £0 £300.07k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £122.43k £412.80k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £76
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £412.33k £164.73k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £2.24k £2.49k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £468.80k £593.53k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £25.77k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £39.86k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £36.12k