Hanes ariannol MANCHESTER JEWISH MUSEUM
Rhif yr elusen: 1154353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.49k | £1.80m | £2.78m | £618.92k | £642.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £345.42k | £362.23k | £333.59k | £897.58k | £823.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £429.17k | £51.00k | £51.00k | £76.12k | £51.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £703.72k | £1.78m | £2.76m | £451.03k | £528.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.37k | £4.74k | £4.21k | £52.65k | £48.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.08k | £6.07k | £432 | £63.54k | £65.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50k | £2.99k | £1.16k | £14 | £209 | |
|
Incwm - Arall | £825 | £11.95k | £6.45k | £51.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £800 | £2.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £295.24k | £321.45k | £303.07k | £798.47k | £782.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.18k | £40.78k | £30.52k | £99.10k | £40.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.05k | £8.25k | £6.37k | £6.58k | £6.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.24k | £304 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.