MANCHESTER JEWISH MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The museum preserves and promotes Manchester?s rich and diverse Jewish heritage. Its permanent gallery tells the story of the Jewish community from the 1740s to 1945. Formal and informal learning sessions are regularly held inside the museum as are exhibitions and events, helping to promote tolerance and understanding of Jewish faith, heritage and culture.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £61,989 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bury
- Dinas Manceinion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 22 Ebrill 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 508278 MANCHESTER JEWISH MUSEUM
- 28 Hydref 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Chapman QC | Cadeirydd | 23 March 2021 |
|
|
||||
Leonard Clement Goldstone | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
James Michael Blakey | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Leah Anne McNally | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Jo Scorah | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Emily Hirst | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Kevin John Bolton | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Gideon Leventhall | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Gareth Redston | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Helen Jenkins | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Vivien Birchall | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Philip Mark Shapiro | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £2.78m | £618.92k | £642.15k | £491.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.23k | £333.59k | £897.58k | £823.91k | £768.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.00k | £51.00k | £76.12k | £51.30k | £61.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £2.76m | £451.03k | £528.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.74k | £4.21k | £52.65k | £48.27k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.07k | £432 | £63.54k | £65.55k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.99k | £1.16k | £14 | £209 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £11.95k | £6.45k | £51.69k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.75k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £321.45k | £303.07k | £798.47k | £782.96k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.78k | £30.52k | £99.10k | £40.95k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.25k | £6.37k | £6.58k | £6.31k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £304 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/09/2013 as amended on 29 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
To advance education for the public benefit by managing and maintaining a museum collection and historic synagogue and by bringing together people of all ages, faiths and backgrounds to share stories of Jewish Manchester and other faiths in order to promote tolerance and a culturally diverse society for the benefit of the public.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANCHESTER JEWISH MUSEUM
190 CHEETHAM HILL ROAD
MANCHESTER
M8 8LW
- Ffôn:
- 01618349879
- E-bost:
- admin@manchesterjewishmuseum.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window