ymddiriedolwyr MANCHESTER JEWISH MUSEUM
Rhif yr elusen: 1154353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Chapman QC | Cadeirydd | 23 March 2021 |
|
|
||||
Gideon Leventhall | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Leah Anne McNally | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr Benjamin Kasstan-Dabush | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Jo Scorah | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
James Michael Blakey | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Emily Hirst | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Kevin John Bolton | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Gareth Redston | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Helen Jenkins | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Vivien Birchall | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Philip Mark Shapiro | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.