Hanes ariannol PETE SPENCER'S HELPING HANDS MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1152680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.77k £2.60k £1.23k £16.81k £1.23k
Cyfanswm gwariant £11.79k £738 £1.61k £4.15k £1.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A