Hanes ariannol ELIFAR FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1152416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £274.18k £149.35k £178.12k £233.67k £178.51k
Cyfanswm gwariant £253.19k £165.20k £193.63k £238.10k £125.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A