Hanes ariannol THE ROYAL VETERINARY COLLEGE STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1153002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £796.74k £557.12k £722.41k £831.94k £1.02m
Cyfanswm gwariant £774.65k £507.72k £725.00k £867.23k £1.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £462.21k £430.28k £492.23k £518.24k £536.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £195.00k £312.90k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £245.08k £120.59k £722.41k £831.94k £440.93k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £16.60k £6.25k £35.40k £808 £39.76k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £774.65k £507.72k £725.00k £867.23k £1.05m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0