ymddiriedolwyr THRIVE TOGETHER BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1153942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Robert Tomlinson | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|
||||
Professor Karen Lockett-Yeung | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Rev James Henry Langstaff Rt | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||
Rev David Whyte | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||
Karen Anne Preece | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Rachel Clare Groves | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Jon Miles | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|||||
REV DOUGLAS TAFARA MACHIRIDZA | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.