Hanes ariannol My Respite Care

Rhif yr elusen: 1152941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £62.17k £191.53k £212.84k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £54.00k £232.21k £179.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £27.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £32.48k