Hanes ariannol KIDS ZONE (HACKNEY)

Rhif yr elusen: 1153024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £326.28k £320.90k £366.01k £356.12k £457.15k
Cyfanswm gwariant £302.40k £337.42k £365.16k £362.93k £429.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £107.23k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £87.19k N/A £123.29k N/A