Hanes ariannol CORSHAM INSTITUTE LIMITED
Rhif yr elusen: 1154082
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £440.14k | £890.88k | £2.20m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £899.61k | £975.52k | £1.54m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £200.00k | £94.04k | £114.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £743.15k | £2.01m | £1.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £24.26k | £7.00k | £4 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £123.48k | £178.92k | £180.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £625.05k | £984.34k | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £350.47k | £551.89k | £464.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £13.23k | £0 | £21.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.