Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1152502

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Blackburne | Cadeirydd | 29 November 2023 |
|
|
||||
Rev Kevin Luke HUMPHRYS | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Simon Geoffrey Marlow | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Raymond Charles Steers | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT collin | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
ADAM GILES CRISPIN LE CLERCQ | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
SIMON ANTHONY TARQUIN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
IAN MICHAEL EMMANUEL SMITH | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.