WHITLEY BAY FC ACADEMY JUNIORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COMMUNITY FOOTBALL , SPORTS AND ACTIVITIES FOR ALL AGES AND ETHNIC GROUPS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130615 WHITLEY BAY FC WOMEN
- 29 Hydref 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE BAXTER | Cadeirydd | 17 June 2013 |
|
|
||||
PAUL MCILDUFF | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||
PATRICIA GLADSTONE | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.98k | £61.55k | £64.88k | £51.27k | £70.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.34k | £34.73k | £60.60k | £66.44k | £32.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 12 Mawrth 2025 | 346 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 12 Mawrth 2025 | 346 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2022
(Mae'r cyfrifon |
06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 250 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 250 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JUL 2012 AS AMENDED ON 15/10/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NORTH TYNESIDE AND SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL AND ASSOCIATED TRAINING. TO ADVANCE THE HEALTHY RECREATION AND PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 5 AND 25 AND LIVING IN NORTH TYNESIDE AND SURROUNDING AREA BY ENCOURAGING THEIR PARTICIPATION IN FOOTBALL AND OTHER SPORTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FOXHUNTERS PITCHES
PRESTON GATE
NORTH SHIELDS
NE29 9QB
- Ffôn:
- 01912518353
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window