ymddiriedolwyr PRO BONO COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1153220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livia Velicu | Cadeirydd | 19 April 2019 |
|
|
||||
Harriet Hall | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Claire Marsh | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Omar Qadir | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Daniel Laking | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
The Honourable Mr Justice ADAM JOHNSON | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.