Hanes ariannol ACHING ARMS

Rhif yr elusen: 1153296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/08/2020 08/08/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £172.68k £178.93k £270.36k £293.58k £299.48k
Cyfanswm gwariant £109.46k £126.45k £213.32k £278.40k £394.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.00k £350 N/A N/A