CENTRE FOR HEALTH AND THE PUBLIC INTEREST (CHPI)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Objects The objects of CHPI as set-out in the objects of the company articles of association are: to advance the education of the public in health and social care policies and to promote informed debate and research for the public benefit in all aspects of that subject and to publish the useful results.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2014: Cofrestrwyd
- CHPI (Enw gwaith)
- CENTRE FOR HEALTH AND THE PUBLIC INTEREST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Herbert Evans | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Emma Jayne Watkins | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Virginia Lois Rogers | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Susan Charteris | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Dr Jonathon Tomlinson | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.37k | £118.12k | £146.99k | £139.24k | £116.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.26k | £85.44k | £110.09k | £142.85k | £133.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.58k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/04/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/05/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH AND SOCIAL CARE POLICIES AND TO PROMOTE INFORMED DEBATE AND RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pelican House
148 Cambridge Heath Road
LONDON
E1 5QJ
- Ffôn:
- 020 7324 4624
- E-bost:
- info@chpi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window