ymddiriedolwyr THE BRITISH NEUROPSYCHIATRY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1154725
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jessica Fish | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Garfinkel | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Dr Laurence Knowles | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Cole | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jeremy Isaacs | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Dr Laura McWhirter | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Dr Vaughan Bell | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Dr Boyd Ghosh | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|||||
Dr Timothy Nicholson | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
PROF ADAM ZBYNEK JAMES ZEMAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.