Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF DEBDALE PARK
Rhif yr elusen: 1154238

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN GRAFTON JP, MBE | Cadeirydd | 08 July 2013 |
|
|
||||
Irene Hargreaves | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Keith Norton | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Peter Rees | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Chris Kennedy | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Doreen Grafton | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Fred Taylor | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Marion Ballard | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Olwyn Taylor | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Kim Stevenson | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.