Ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH BAPTIST WELWYN GARDEN CITY CIO
Rhif yr elusen: 1154616

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Andrew Paul Hemmens | Cadeirydd | 09 July 2013 |
|
|
||||
Andrew King | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Tanya Willington | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
ROBERT STEVEN HUGHES | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|||||
Amy Louise Hollis | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Ibiso Ifeoluwa Olutoye | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Louise Redmond | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Matthew Rowe | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.