ymddiriedolwyr EALING CHURCHES WINTER NIGHT SHELTER
Rhif yr elusen: 1152768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theresa Effuah Sam | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Warren Ian McNeil | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|||||
Rev MICHAEL CHRISTOPHER CHARLES BARTER | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Henryk Marszalek | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Rev Rachel Marszelek | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
MR NILESH PATEL | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
CAROLINE HARDING | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.