Ymddiriedolwyr NORTHANTS 4X4 RESPONSE
Rhif yr elusen: 1153147

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Monteith Brown | Cadeirydd | 26 June 2014 |
|
|||||
James Robert Anthony Nicholson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Gary Brian Taylor | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Samuel David Nelson | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Wayne Peter Fisher | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Mr Jon Fry | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|||||
Mr Mike Corfe | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.