ymddiriedolwyr RABBI SACKS LEGACY TRUST
Rhif yr elusen: 1152781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIOTT BENJAMIN GOLDSTEIN | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||
Daniel Taub | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
MIchal Cotler | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Dayan Ivan Binstock | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Terri Kirshner-Herenstein | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Lord Daniel Finkelstein | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||||||||||||||||||
ALAN SACKS | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||||||||||||||||||
Gila Sacks | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|||||||||||||||||||||
LADY ELAINE SACKS | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||
Joshua Sacks | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||
MICHAEL HOWARD GOLDSTEIN | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|||||||||||||||||||||
STUART RODEN | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|||||||||||||||||||||
Jacob Schimmel | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.