ymddiriedolwyr WEST SUSSEX MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1152703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Gordon Skipp | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|||||||
CLAUDIA EMILY GOLDEN | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||
Georgina Stainer | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||||
ELIZABETH MARGARET EVANS | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|||||||
Dr Christina Guillaumier | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.