ymddiriedolwyr CITY CHURCH PRESTON
Rhif yr elusen: 1153061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PHILIP JOHN MALTBY | Cadeirydd | 22 July 2013 |
|
|
||||
Paul Balshaw | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Anna-Maria Coupe | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Teodora Abachin Evenson-Appleyard | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
MR RICHARD THIRUKUMARAN | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.