ymddiriedolwyr TWICKENHAM BRUNSWICK CLUB FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1152727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINA BARAKZAI | Cadeirydd | 10 March 2014 |
|
|||||
Colin Macliesh | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Madeleine Macleish | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Alia Barakzai | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Alexander Garcia | Ymddiriedolwr | 08 May 2020 |
|
|
||||
IDRIES BARAKZAI | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Idries Barakzai | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.