Hanes ariannol THE ALMOND TREE
Rhif yr elusen: 1155122
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.84k | £43.13k | £45.93k | £46.62k | £9.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.02k | £40.12k | £42.58k | £36.87k | £9.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | £1 | £35.00k | £35.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £35.00k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.