LGBT OUT IN THE BAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY LGBT OUT IN THE BAY (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANS GENDER) (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,872 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
- Dinas Manceinion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- LGBT OITB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Hryniw | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Liam Sean Carroll | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Jolanta Cross | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Hardeep Kang | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Karen James | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.82k | £92.82k | £152.67k | £165.51k | £196.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.95k | £89.51k | £154.91k | £161.65k | £200.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | £35.00k | N/A | £20.00k | £28.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Jul 2013 as amended on 09 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
The promotion of equality and diversity for the public benefit by LGBT out in the bay (lesbian, gay, bisexual and trans gender); (a) the elimination of discrimination on the grounds of race, gender, disability, sexual orientation or religion; (b) advancing education and raising awareness in equality and diversity; (c) promoting activities to foster understanding between people from diverse backgrounds (d) conducting or commissioning research on equality and diversity issues and publishing the results to the public; (e) cultivating a sentiment in favour of equality and diversity. (f) open to anyone, in particular the LGBT community (g) within the Lancaster district although open to anyone from any area who wishes to access our service. (h) creating a safe and welcoming environment where people can explore verbally and express their sexuality or gender identity. To relieve members of the LGBT+ community who are in need as a consequence of being homeless, in particular but not exclusively people with severe and enduring mental illness, people with learning disabilities and people with other associated complexities and needs.
Maes buddion
WITHIN THE LANCASTER DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Out In The Bay
30 Claremont Road
MORECAMBE
Lancashire
LA4 4HL
- Ffôn:
- 07474163458
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window