THE PROSPERITY'S CHURCH OF JESUS CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious support and activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ffrainc
- Ghana
- Gwlad Belg
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPH ABRAHAM MASUKULU - KIESSE | Cadeirydd | 19 June 2013 |
|
|
||||
RUTH LILAMU | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
MONIQUE MAKULUWANI | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
SARA ESENGO MASUKULU | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
LUWAWU NDOMBASI | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.67k | £41.85k | £41.85k | £23.21k | £43.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.89k | £44.33k | £44.33k | £23.22k | £43.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Awst 2024 | 196 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Awst 2024 | 561 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Medi 2021 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
01 Medi 2021 | 213 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/2013 AS AMENDED ON 18/10/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT (THE OBJECT) IS THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH WORSHIP, TEACHING AND ASSOCIATED RELIGIOUS SERVICES AND ACTIVITIES, INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY AMONGST CHURCH MEMBERS AND THE GENERAL PUBLIC, ESPECIALLY, IN THE UNITED KINGDOM BUT ALSO IN OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
96 LEA FARM DRIVE
LEEDS
LS5 3QH
- Ffôn:
- 01132786035
- E-bost:
- prosperitychurchleeds@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window