ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF LEIGHTON HOUSE
Rhif yr elusen: 1153591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR DAVID VEREY CBE | Cadeirydd | 24 May 2016 |
|
|||||
Timothy Peter Saloman | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Claudia Harding | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||
May Yasmine Marie Dingle | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Savina Boel | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Bergin | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Joanna Banham | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||
Dante Virgilio Vanoli | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Karen Moore | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|||||
CATHY GIANGRANDE | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
David Moody | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
Melanie Gibson | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
Tamsin Anthea Armstrong Wallendahl | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
Lady Verey | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.