CHARITY LINK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHARITY LINK ADMINISTERS GRANTS ON BEHALF OF OTHER CHARITIES FOR INDIVIDUALS IN NEED IN THE EAST MIDLANDS. PEOPLE SUFFERING POVERTY OR HARDSHIP ARE REFERRED TO US FOR HELP. WE SEEK OUT AND APPLY TO OTHER CHARITIES ON SERVICE USERS BEHALF AND DISTRIBUTE ANY GRANTS RAISED. WE ALSO PROVIDE ADMINISTRATION SERVICES TO OTHER GRANT MAKING CHARITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerl?r
- Dinas Derby
- Dinas Nottingham
- Rutland
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076058 LINKLATERS LINKAID
- 05 Chwefror 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i
- 17 Hydref 2013: CIO registration
- 05 Chwefror 2018: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 03 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 03 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 19 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 19 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 21 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 31 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Oct 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE EAST MIDLANDS REGION BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window