CONSORTIUM FOR CHILDREN AND FAMILIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports and represents community nurseries in Sheffield. Works in partnership to develop opportunities to meet the needs of children and families in deprived area's of Sheffield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 30 Awst 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gail Johnson | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||
Dr Sharon Curtis | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Claire Ward | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Mawrth 2023 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 30 Aug 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO(“THE OBJECTS”) ARE TO PROMOTE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE CHARITABLE ACTIVITIES OF NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS, VOLUNTARY GROUPS AND CHARITIES AND IN PARTICULAR THOSE OPERATING IN THE FIELD OF CHILDCARE AND EARLY YEARS EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE CITY OF SHEFFIELD AND ELSEWHERE, PROVIDED THAT IN THE OBJECTS, (I) "VOLUNTARY SECTOR" IS DEFINED AS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS (II) “CHARITIES” ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES (III) “VOLUNTARY ORGANISATIONS” ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY ORGANISATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor Community Childcare Centre Lt
33 Vikinglea Road
SHEFFIELD
S2 1BE
- Ffôn:
- 01142642594
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window