AID BUKAVU EDUCATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activity of "Aid Bukavu Education" Charity is to advance the education of children in the Democratic Republic of Congo, province of South Kivu, Bukavu, Africa in particular, but not exclusively, for poor, orphaned, disabled and vulnerable children by the provision of education and IT training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 11 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- 12 Ebrill 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SBT (Enw gwaith)
- SOUVENIRS DE BUKAVU TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21k | £1.26k | £100 | |
|
Cyfanswm gwariant | £953 | £1.16k | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 13 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 APR 2013 AS AMENDED ON 21/08/2013 AS AMENDED ON 06/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF CONGO, PROVINCE OF SOUTH KIVU, BUKAVU, AFRICA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY POOR, ORPHANED, DISABLED AND VULNERABLE CHILDREN BY THE PROVISION OF EDUCATION AND IT TRAINING
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window