Hanes ariannol THE COLEBRIDGE TRUST LTD

Rhif yr elusen: 1155468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £770.33k £961.60k £1.13m £935.15k £1.08m
Cyfanswm gwariant £709.48k £796.43k £1.00m £912.68k £996.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £170.13k £214.56k £454.09k £190.19k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £240.66k £325.25k £293.32k £347.47k £448.15k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.84k £2.27k £773 £1.14k £2.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £237.05k £280.76k £345.95k £372.05k £528.53k
Incwm - Weithgareddau elusennol £529.45k £678.57k £783.68k £561.96k £547.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £681.90k £764.96k £978.05k £885.65k £965.68k
Gwariant - Ar godi arian £27.57k £31.46k £25.69k £27.03k £30.98k
Gwariant - Llywodraethu £0 £2.50k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £14.99k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0