Hanes ariannol ALKHAYRIYA COMMUNITY ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1153771
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/03/2018 | 02/03/2019 | 02/03/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.21k | £8.72k | £8.25k | £9.33k | £6.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651 | £3.12k | £18.00k | £6.30k | £5.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.