ymddiriedolwyr THE ATTLEE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alun Trevor Bernard Evans | Cadeirydd | 01 August 2015 |
|
|
||||||||
Belinda Jane Johnston | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||
Mohon Miah | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||
John Everard Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Joanna Roundell Greene | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||||
Martin Young | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.