Hanes ariannol BREAKING BARRIERS NW
Rhif yr elusen: 1153249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.25k | £37.38k | £51.77k | £146.00k | £148.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.78k | £57.79k | £54.91k | £118.00k | £156.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.98k | N/A | N/A | N/A | £108.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.66k | £29.09k | £41.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.