GALLIPOLI & DARDANELLES INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Remembrance, friendship and education. We attend remembrance events and organise remembrance events. We cultivate international friendship whenever possible and encourage and assist with international student exchanges. We also encourage awareness through education of the tragic effects of war and the lessons to be learnt.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
- Awstralia
- Ffrainc
- Seland Newydd
- Twrci
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 04 Medi 2013: Cofrestrwyd
- GDINTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CROWE | Cadeirydd | 19 July 2013 |
|
|||||
Ian Reed | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|
||||
Guy Audibert | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
Robert Hall | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
Dr Haldun Solmazturk | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.52k | £813 | £1.89k | £2.19k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.83k | £1.03k | £2.14k | £2.11k | £3.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 APR 2013 AS AMENDED ON 17/08/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, ESPECIALLY YOUNG PEOPLE IN THE LEGACY AND LESSONS OF THE GALLIPOLI CAMPAIGN, PARTICULARLY BY HONOURING AND COMMEMORATING THE CAMPAIGN, ENCOURAGING THE STUDY OF EACH COUNTRY'S EXPERIENCE OF THE CAMPAIGN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Durban Road
Beckenham
Kent
BR3 4EZ
- Ffôn:
- 07956188826
- E-bost:
- JOHNCROWE@UWCLUB.NET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window