Ymddiriedolwyr SWAROVSKI FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153618

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Schiestl-Swarovski | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Maximilian Haim-Swarovski | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Ryan Marshall Gawn | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Dr Heinz Georg Albert Fassmann | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Lynda Mansson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Anouchka Rafail-Vogiatzakis | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Ambassador Helene Antonia vonDamm | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.