Hanes ariannol NEW HORIZONS MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1153115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.21k | £246.81k | £291.36k | £301.71k | £190.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.97k | £173.35k | £184.23k | £263.02k | £264.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £153.02k | £153.02k | £153.92k | £158.59k | £156.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.46k | £5.00k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.