Home Education Wales

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING RESOURCES, AND OPPORTUNITIES FOR FAMILIES TO MEET TO DEVELOP SUPPORT NETWORKS AND ENABLE SKILL SHARING; PROVIDING THE OPPORTUNITY FOR CHILDREN TO MEET, DEVELOP SOCIAL NETWORKS, FRIENDSHIPS AND A PEER GROUP; ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND ARTS ACTIVITIES AS A MEANS OF DEVELOPING THE SKILLS OF FAMILIES ENABLING THEM TO PARTICIPATE AS FULLY AS POSSIBLE IN SOCIETY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138591 NEW FOUNDATIONS H.E.
- 01 Hydref 2013: CIO registration
- NFHE (Enw gwaith)
- NEW FOUNDATIONS HOME EDUCATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhianyeth Logue | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Donna Helyer Rapley | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Jayne Palmer | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.00k | £4.09k | £861 | £17.75k | £20.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.12k | £3.75k | £1.43k | £15.03k | £20.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Medi 2021 | 209 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Oct 2013 as amended on 09 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF HOME EDUCATED CHILDREN OR CHILDREN WHO FIND IT DIFFICULT TO ENGAGE WITH MAINSTREAM EDUCATION BY THE PROVISION OF SERVICES, RESOURCES, FACILITIES, SUPPORT AND INFORMATION FOR BOTH THEM AND THEIR PARENTS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. PROVIDING RESOURCES, SUPPORT AND INFORMATION FOR HOME EDUCATORS AND THEIR FAMILIES; 2. PROVIDING THE OPPORTUNITY FOR PARENTS, GUARDIANS AND CARERS TO MEET IN ORDER TO DEVELOP A MUTUAL SUPPORT NETWORK AND ENABLE SHARING OF SKILLS, EXPERIENCE AND KNOWLEDGE WITHIN THE GROUP; 3. PROVIDING THE OPPORTUNITY FOR CHILDREN TO MEET IN ORDER TO DEVELOP SOCIAL NETWORKS, FRIENDSHIPS AND A PEER GROUP; 4. ASSISTING PARENTS, GUARDIANS AND CARERS WHO ELECT TO HOME EDUCATE IN MEETING THE SPECIFIC EDUCATIONAL NEEDS OF THEIR CHILDREN AND PROVIDE A SUITABLE AND APPROPRIATE EDUCATION; 5. PROMOTING GROUP WORKING AMONGST CHILDREN WHO ARE HOME EDUCATED; 6. ORGANISING PROGRAMS OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES INCLUDING THE ARTS AS A MEANS OF DEVELOPING THE SKILLS OF THE FAMILIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE AS FULLY AS POSSIBLE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77 Highmead Road
CARDIFF
CF5 4GX
- Ffôn:
- 07913955583
- E-bost:
- cardiff@waleshomeeducation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window