LEARN ENGLISH AT HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LEAH works with asylum seekers, refugees and migrants who are socially isolated due to their lack of English language. Our volunteer-led service provides one to one English language tuition face to face or online; small group classes in the community or online; trips and social activities; health and welling being support; and education, employment and volunteering progression support
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,000 o 2 gontract(au) llywodraeth a £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057008 LEARN ENGLISH AT HOME
- 15 Awst 2013: CIO registration
- LEARN-ENGLISH AT HOME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Landa | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Davies | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Harbinda Hanspal | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Susan Thomas | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Ruth Close | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
Harprit Sekhon | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Audrey Francon | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £396.50k | £335.10k | £426.69k | £380.14k | £294.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.04k | £280.89k | £308.65k | £372.59k | £386.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.00k | £23.45k | £23.33k | £25.00k | £28.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.80k | £11.43k | £16.69k | £5.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 15 AUG 2013 AMENDED ON 14/12/2015 as amended on 13 May 2020 as amended on 13 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are, for the public benefit: to advance the education and integration of asylum seekers, refugees and migrants who do not speak English as a first language, improving their access to support services and future education, employment and volunteering opportunities; and to further such other charitable purposes according to the law of England and Wales as the trustees see fit.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Siddeley House
50 Canbury Park Road
Kingston
Surrey
KT26LX
- Ffôn:
- 02082556144
- E-bost:
- info@leah.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window