ymddiriedolwyr LEARN ENGLISH AT HOME
Rhif yr elusen: 1153425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Landa | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Davies | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Harbinda Hanspal | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Susan Thomas | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Ruth Close | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
Harprit Sekhon | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Audrey Francon | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Laskshmi Devi | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.