WELSH INSTITUTE FOR WOMEN'S HEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity facilitates educational activities in the field of women's health. The educational meetings are usually attended by specialty doctors, nurses, midwives, fertility specialties, health care managers and senior specialists. The Charity promotes education through the award of bursaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2014: CIO registration
- WIWH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr RICHARD JOHN ANDERSON PENKETH MD FRCOG | Cadeirydd | 28 August 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE LOUISE SCOTT DRCOG | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
||||
SARAH CATHERINE FOX BSC MSC | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
||||
Professor NAZAR NAJIB AMSO PHD, FRCOG | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.46k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.12k | £2.00k | £0 | £357 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 29 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Jan 2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: (A) THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING TO THE PUBLIC AND HEALTHCARE PROFESSIONALS IN ALL ASPECTS OF HEALTH CARE RELATED TO WOMEN; (B) THE PROMOTION AND SUPPORT OF PROFESSIONAL STANDARDS, VALUES AND INTERESTS; AND (C) THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AND GOOD PRACTICE IN THE FIELD OF WOMEN'S HEALTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ground Floor
2A Oak Tree Court
Mulberry Drive
Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RS
- Ffôn:
- 07434768143
- E-bost:
- wiwh.charity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window