Ymddiriedolwyr Calderdale Music Limited
Rhif yr elusen: 1154343

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Reynoldson | Cadeirydd | 22 April 2016 |
|
|||||
Sean Robert Montgomery | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Mark Sharp | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Julia Marie Brook | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
David John Heywood | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Rezina Kelly | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Adam James Sapey | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WIGHTMAN | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
Stephen Wild | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.