AFRICAN ADVENTURES FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY OPERATES IN GHANA, KENYA & ZANZIBAR, WHERE IT PROVIDES GRANTS TO FURTHER THE FOLLOWING: - EDUCATION AND TRAINING - PROVISION OF MATERIALS, BUILDING NEW SCHOOL BUILDINGS AND ALSO REPAIRING AND IMPROVING EXISTING BUILDINGS - ADVANCEMENT OF HEALTH - PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY - SUPPORTING AMATEUR SPORT - AIDING COMMUNITY DEVELOPMENT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cenia
- Ghana
- Tanzania
Llywodraethu
- 12 Awst 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Smith | Cadeirydd | 14 August 2024 |
|
|
||||
Anthony Reece-Thompson | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Edward Hoyle | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.53k | £187.58k | £135.56k | £151.32k | £218.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.32k | £173.28k | £129.38k | £162.54k | £187.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 12 Aug 2013
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF PEOPLE IN AFRICA WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP, YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF PEOPLE IN AFRICA 3. SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 4
Crescent House
Yonge Close
Eastleigh
Hampshire
- Ffôn:
- 02381780957
- E-bost:
- dan.mew@africanadventures.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window