Ymddiriedolwyr AYSCOUGHFEE HALL SCHOOL PTFA
Rhif yr elusen: 1152867

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leanne Kerry Godderidge | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|
||||
Abbe Boland | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Holly Ann Longstaff | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Sandie Hutchinson | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Ali Phiri | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Jason Paul Bingham | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Louise Jeffries | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Theresa Wright | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Katy Luff | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Kelly Crawford | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
James Clark | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.